ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN PUDDLETOWN
Rhif yr elusen: 1150071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SARAH CATHERINE HILLMAN | Cadeirydd | 02 December 2012 |
|
|
||||
David Alexander Elliott | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Peter John Bishop | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Cynthia Metcalf | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Pamela Fleetwood | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Dawn Loveless | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Roderick Hughes | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Patricia Sparks | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
David Jeffreys | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Robert Todd | Ymddiriedolwr | 02 December 2012 |
|
|
||||
JEAN SUZANNE JEFFREYS | Ymddiriedolwr | 02 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.