Hanes ariannol THE CHILDWICK TRUST
Rhif yr elusen: 1150413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £2.22m | £1.97m | £1.90m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.09m | £4.26m | £4.79m | £4.80m | £4.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.50k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.16m | £2.22m | £1.71m | £1.90m | £1.91m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.67k | £263.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | £3.25m | £3.83m | £3.73m | £3.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £990.56k | £1.01m | £958.36k | £1.07m | £1.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.15k | £64.80k | £33.53k | £41.30k | £100.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.75m | £2.99m | £3.62m | £3.56m | £3.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £742.19k | £773.26k | £790.03k | £898.13k | £833.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.