Hanes ariannol TEATRO VIVO LTD
Rhif yr elusen: 1151584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.10k | £49.03k | £50.90k | £53.51k | £84.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.12k | £75.27k | £37.22k | £75.09k | £70.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.03k | £12.82k | N/A | £10.00k | £2.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.