ymddiriedolwyr BRASS FOR AFRICA
Rhif yr elusen: 1149863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamina Peerboccus | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Oliver William Jackson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Yekaterina Perepelitsa Munk | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
William Michael Mills | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
James Frances Todd | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Olatunji Andrew Niyi-Otiko | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Stewart Drummond | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|||||
ROBERT DOW | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
JAMES TROTT | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
CLARE DELMAR | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.