ymddiriedolwyr MILTON KEYNES DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1150177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD HANCOX | Cadeirydd | 20 November 2012 |
|
|
||||
Beverley Anne Delaney | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Jason Paul Raggett | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Alex Garner | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY WORRALL | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Patricia Pankhurst | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
ELISA MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||
ASHLEY PANKHURST | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.