ymddiriedolwyr HEALTH AND HOPE UK
Rhif yr elusen: 1151105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Joseph Walsh | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Timothy Robert Creber | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Alexa Murray | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Professor Edmund Liang Chai Ong | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Peter Francis Travers Harlock | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|||||
ALAN DAVID GRAY | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|||||
Emma Jane Watson | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
James Gardner | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.