Hanes ariannol Leukaemia UK Organisation Ltd
Rhif yr elusen: 1150414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £507.30k | £596.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £243.18k | £1.04m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £380.08k | £594.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125.41k | £267 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.81k | £2.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £158.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £190.18k | £63.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.00k | £210.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.87k | £26.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £61.37k | £37.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £767.36k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.