Hanes ariannol HAVERCROFT & RYHILL COMMUNITY LEARNING PROJECT
Rhif yr elusen: 1151384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.38k | £167.63k | £180.58k | £107.57k | £149.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.81k | £103.75k | £114.46k | £119.48k | £144.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.08k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.14k | £62.23k | £38.52k | £21.53k | £33.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.