ymddiriedolwyr THE ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL
Rhif yr elusen: 1150749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Holden | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Cllr Michael Bunney | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Mary Godwin | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|||||
Andrew Allen | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Nerys Ann Watts | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|||||
RUTH GRIPPER | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
JULIE SEYLER | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|||||
Martin Brooks | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.