Hanes ariannol HORATIO'S GARDEN
Rhif yr elusen: 1151475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £1.81m | £1.72m | £2.61m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83m | £1.92m | £1.91m | £1.96m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.71k | £1.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.81m | £1.62m | £1.63m | £2.44m | £2.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.57k | £184.41k | £88.34k | £168.94k | £162.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28k | £5.45k | £1.18k | £382 | £14.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £66.76k | £0 | £17.35k | £714.09k | £1.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.66m | £1.71m | £1.69m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £231.36k | £260.00k | £204.92k | £266.92k | £355.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £4.06k | £3.10k | £15.63k | £35.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.