ymddiriedolwyr HORATIO'S GARDEN
Rhif yr elusen: 1151475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Belal | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
JAMES ALEXANDER-SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
JOHN YALLOP | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
RICHARD GRAINGER | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
LISA STRATTON | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
CATHERINE OGILVIE BURNS | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
||||
VICTORIA HOLTON | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
||||
Dr SUSAN OLIVIA CHAPPLE | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
||||
DAVID CHAPPLE FRCS | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.