ymddiriedolwyr PROJECT BONHOEFFER
Rhif yr elusen: 1151148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Deacon | Cadeirydd | 19 August 2020 |
|
|
||||
Dr Eleanor Mary McLaughlin | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Benet Walter Bano | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Margaret Jane Halsey | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
DR GEOFF DRIVER | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|||||
REVD CANON MICHAEL BRIAN WEST BSC | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.