Hanes ariannol EALING LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 1151243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £328.48k | £378.07k | £526.79k | £471.87k | £576.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.37k | £375.93k | £419.23k | £490.98k | £530.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.87k | £5.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.14k | N/A | £31.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £453.66k | N/A | £324.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £40.47k | N/A | £251.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £440 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £32.67k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £419.23k | N/A | £530.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £84.63k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.