Hanes ariannol EFFECTIVE PREVENTION FOR CHILDREN AND FAMILIES LTD
Rhif yr elusen: 1152605
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.65m | £2.89m | £2.72m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.72m | £2.56m | £3.03m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £154.00k | N/A | N/A | £10.00k | £27.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.06m | £1.27m | £2.77m | £2.58m | £2.54m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £1.64m | £2.89m | £2.72m | £2.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.81k | £7.06k | £6.32k | £625 | £1.67k | |
|
Incwm - Arall | £236.52k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.72m | £2.56m | £3.03m | £2.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.52k | £17.07k | £86.59k | £45.75k | £41.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.