ymddiriedolwyr SPECTRUM PEOPLE
Rhif yr elusen: 1152437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Merryn Hill | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Jayne Louise Beecham | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||
John Malcolm Nye | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||
Peter Box | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||||
JOHN MAJOR | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Andrew Pepper | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Richard Ernest George Sloan | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||||
Dr LINDA HARRIS | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||||
STEVEN PETER MICHAEL | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.