Hanes ariannol THE POINT OF CARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1151628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £696.76k | £669.91k | £697.86k | £1.07m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £696.24k | £661.91k | £517.99k | £636.63k | £994.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | £27.00k | £93.76k | £18.13k | £366.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.80k | £3.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.27k | £50.26k | £42.97k | £90.43k | £212.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £652.49k | £619.65k | £654.90k | £976.19k | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £150.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £696.24k | £661.91k | £517.99k | £636.63k | £994.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £89.45k | £0 | £0 | £9.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.