ymddiriedolwyr CORNWALLIS EAST KENT FREEMASONS' CHARITY
Rhif yr elusen: 1153575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN RODD | Cadeirydd | 28 January 2020 |
|
|
||||
Colin Alan Barden | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
David William Alexander | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Peter Michael Brooshooft | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
NIGEL FITZ | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Peter Ronald Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Graham Smith | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.