ymddiriedolwyr DERWENT VALLEY BRIDGE
Rhif yr elusen: 1152276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUREL ARMITAGE | Cadeirydd | 12 December 2017 |
|
|
||||
Samantha Merron | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
John Kenneth Fortnum | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
COUNCILLOR DAVID COLIN JEFFELS | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|||||
Clive Proctor | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Margaret Barker | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Helen Evans | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Dr David John Knowelden | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|||||
ANITA MARJORIE CASSEDY | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.