Hanes ariannol Torus Foundation
Rhif yr elusen: 1152903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83m | £4.19m | £3.42m | £8.63m | £7.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £4.08m | £4.22m | £6.58m | £7.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.04m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £261.00k | £6.00k | £36.00k | £1.59m | £2.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.00m | £2.01m | £1.98m | £5.00m | £3.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.00k | £64.00k | £50.00k | £182.00k | £271.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.00k | £2.09m | £1.22m | £3.45m | £3.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.00k | £11.00k | £0 | £0 | £14.00k | |
|
Incwm - Arall | £22.00k | £24.00k | £167.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.88m | £4.08m | £4.22m | £6.57m | £7.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £180.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.00k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.