ymddiriedolwyr GT YARMOUTH AND GORLESTON YOUNG CARERS
Rhif yr elusen: 1152226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colleen Walker | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Shelley Martin | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
JULIE WOODS | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Kate Vince | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
MARLENE FAIRHEAD | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Keith Farman | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.