ymddiriedolwyr FRIENDS OF JESMOND LIBRARY
Rhif yr elusen: 1151935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Mercer | Cadeirydd | 07 July 2013 |
|
|
||||
ANNE BURTON | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Richard John Watson | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
Wendy Young | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
Gerard Francis Keating | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
JEREMY CHRISTOPHER HARDY | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
SUSAN REA | Ymddiriedolwr | 03 September 2016 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH BREAKEY | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||
CATHERINE ELLEN BERNADETTE WALKER | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
Felicity Mendelson | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|||||
NICOLA WILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|||||
CHRIS CLARKE | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.