ymddiriedolwyr HESWALL U3A
Rhif yr elusen: 1152217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeremy Playfer | Cadeirydd | 27 November 2023 |
|
|
||||
Enid Grant | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Philip Simon Cooper | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Douglas Maddock | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Lesley Dibben | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Raymond John Allan | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Neil Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Alison Adlard | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Bill Ashburner | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Beryl Ashburner | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
LIZ STEWARDSON | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.