ymddiriedolwyr THE ENGLISH ARTS CHORALE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1153599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Whiffin | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Katherine Cheema | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Rosemary Scott | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||
Alison Jane Martin | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Catherine Nasskau | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Dianne Mitchell | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Christine Joanna Arnold Dr | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
NIGEL GREEN | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
LESLIE WILLIAM OLIVE | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.