ymddiriedolwyr DENBIGH MUSEUM/AMGUEDDFA DINBYCH
Rhif yr elusen: 1152905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meira Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Gethin Clwyd Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
medwyn jones | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||
David Wynn Davies | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|||||
Anthony Gray | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Carys Harries | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
DENBIGH TOWN COUNCIL | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|||||
RICHARD SNELSON | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|||||
CLWYD WYNNE | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||
Vesi Jones | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
Wendy Grey Lloyd | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
MEDWYN FFRANCON WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.