Hanes ariannol Newcastle Foodbank
Rhif yr elusen: 1152656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.77k | £586.23k | £1.38m | £832.72k | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £388.55k | £396.19k | £783.45k | £483.06k | £779.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.96k | £15.75k | £24.78k | £35.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £495.48k | £1.28m | £784.72k | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £7.48k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £77.53k | £82.13k | £41.10k | £20.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £740 | £1.46k | £900 | £2.96k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £12.49k | £4.19k | £6.00k | £5.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £12.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £396.07k | £783.00k | £481.75k | £777.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £121 | £443 | £1.31k | £1.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £996 | £1.10k | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.