ymddiriedolwyr MATHSWORLDUK
Rhif yr elusen: 1155010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christoph Karl Bergemann | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Catherine Mary Griffiths | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Mark James Rushworth | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Lynne McClure | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Ruth Marie Holland | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Huw Kyffin | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Sam Lewis | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Helen Clapham | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Professor Thomas Boulton Ward | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
DR ROGER ANTHONY FISKEN MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|||||
Dr Jack Abramsky | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR MARGARET LOUISE BROWN MA PHD | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||
KIT YATES | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.