Hanes ariannol THE OLD DART FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.12m | £4.89m | £2.90m | £3.54m | £3.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.47m | £6.26m | £8.34m | £11.63m | £7.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.55m | £4.35m | £2.90m | £3.49m | £3.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £567.82k | £535.18k | £0 | £48.06k | £74.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £5.63m | £6.16m | £10.33m | £6.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.72m | £628.11k | £2.18m | £1.31m | £1.55m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.43k | £111.86k | £103.24k | £97.66k | £123.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.26m | £5.01m | £5.71m | £9.93m | £5.53m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.38k | £124.92k | £67.20k | £62.50k | £49.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.