ymddiriedolwyr TELFORD AND THE WREKIN SENIOR CITIZENS FORUM
Rhif yr elusen: 1153586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James McGinn | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Malcolm Edwin Seeby | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Rosemary Simmons | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Sherrel Fikeis | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Stephen John Reynolds | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Lynne Elizabeth Kay | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
DAVID WRIGHT | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Joyce Anne Monaghan | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
Clive Robert Godfrey | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
JULIE FRANCIS | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.