ymddiriedolwyr THE TDS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS MARTIN PARTINGTON | Cadeirydd | 22 August 2013 |
|
|
||||
Paula Noelle Quigley | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Barbara Nicolette Alvey | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
Susan Threader | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Shahad Choudhury | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
David Jonathan Richard Cox | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
||||
MARTIN BLAKEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
Stephen Harriott | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.