ymddiriedolwyr BRAIN TUMOUR RESEARCH
Rhif yr elusen: 1153487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HUGHES | Cadeirydd | 06 November 2013 |
|
|||||
Dr Nicola Elizabeth Haines | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jack Andrew Goodwin | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Denise Elaine Sefton | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
SUE MARY FARRINGTON SMITH FCMA | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
JEREMY ARON | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
NIGEL BOUTWOOD | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
WENDY FULCHER | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.