ymddiriedolwyr NPT Transatlantic Limited
Rhif yr elusen: 1153376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILEEN HEISMAN | Cadeirydd | 16 July 2013 |
|
|
||||
Mary Adwoa Akyaa Boakye | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
David Harley Athol ROWE | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||
IAIN PETER YOUNGER | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
CHARLES GORDON LUBAR | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
CERIS MARY GARDNER | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.