ymddiriedolwyr UBS UK Donor-Advised Foundation
Rhif yr elusen: 1153551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Graham Allatt | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Anthony Donatelli | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Richard Oliver | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Ebru Ozsezgin | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
William Day | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW ELLIOT | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
Alexandra Dorothy Deane | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Dr Anna Magdalena Pauline Haslinger | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS WRIGHT | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.