ymddiriedolwyr COMMUNITY EMERGENCY FOODBANK
Rhif yr elusen: 1153907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH JANE MARTINEAU | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Michael Crofton-Briggs | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|||||
CLARE HAYNS | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Judith Laura Banks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Ekins | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Adrian Donald White | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
Claire Lewis | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.