Hanes ariannol EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Rhif yr elusen: 1155539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.28m | £6.42m | £2.76m | £2.54m | £7.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61m | £6.11m | £1.54m | £1.69m | £6.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.17m | £1.15m | £1.42m | £1.27m | £2.59m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £712.00k | £2.51m | £1.90m | £1.67m | £706.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.00k | £16.00k | £15.00k | £14.00k | £13.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.62m | £3.87m | £829.00k | £834.00k | £3.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £218.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.00k | £21.00k | £15.00k | £18.00k | £34.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £77.00k | £374.00k | £0 | £82.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.60m | £6.10m | £1.53m | £1.67m | £6.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.00k | £12.00k | £15.00k | £17.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.00k | £99.19k | £35.85k | £31.58k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.57k | £0 | £0 | £6.00k | £8.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.