ymddiriedolwyr EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Rhif yr elusen: 1155539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwenno Mair Williams | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
TRYSTAN LEWIS | Ymddiriedolwr | 09 August 2020 |
|
|
||||
HEULWEN JONES | Ymddiriedolwr | 09 August 2020 |
|
|
||||
WILLIAM MICHAEL STRAIN | Ymddiriedolwr | 09 August 2020 |
|
|
||||
ALED WALTERS | Ymddiriedolwr | 09 August 2020 |
|
|
||||
DEIAN WYN RHYS | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
RHIAN HUWS WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
ASHOK AHIR | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|||||
ELIN JONES | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
HELEDD ANGHARAD BEBB | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
ELIN HAF GRUFFYDD JONES | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
YR ATHRO CHRISTINE JAMES | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
GETHIN TOBIAS THOMAS | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
|
||||
GWERFYL PIERCE JONES | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.