Hanes ariannol Stanley Arts
Rhif yr elusen: 1155680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.90k | £304.04k | £493.83k | £681.05k | £757.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.87k | £337.29k | £475.64k | £645.52k | £798.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.74k | £24.37k | £289.96k | £34.11k | £2.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £63.01k | £7.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £472.37k | £421.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £44 | £378 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £145.63k | £327.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £628.09k | £774.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £17.43k | £24.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £6.88k | £6.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £575 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.