Hanes ariannol REAL LIFE OPTIONS
Rhif yr elusen: 1156258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.51m | £39.59m | £44.63m | £45.08m | £48.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.13m | £38.78m | £44.58m | £44.74m | £47.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.44m | £39.59m | £42.06m | £43.92m | £46.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.10m | N/A | £161.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00k | £2 | £12.00k | £27.00k | £52.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.03m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.44m | £39.59m | £43.52m | £39.20m | £48.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £5.81m | £0 | |
|
Incwm - Arall | £45.00k | £5.40m | £1.10m | £40.00k | £274.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £44.13m | £38.78m | £44.10m | £44.74m | £47.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91 | £80.00k | £100.00k | £143.00k | £219.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £479.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.