Dogfen lywodraethu REAL LIFE OPTIONS
Rhif yr elusen: 1156258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/03/1992 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/03/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 MAR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE THE RELIEF OF THOSE IN THE UNITED KINGDOM WHO ARE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.