ymddiriedolwyr BRADFORD DISABILITY FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1158017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Parr | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Katrina Butler | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Mark Lightowler | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Whittle | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Deborah Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Tracy Cliffe | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Sandra Stead | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Andrew Clayton | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Kenneth Knights | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
Paul Squires | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
Jayne Winn | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.