Hanes ariannol SAFER LIVING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.39k | £327.05k | £327.05k | £275.17k | £241.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.36k | £278.44k | £278.44k | £319.02k | £303.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £79.10k | £114.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.89k | N/A | £114.10k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.