ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF UPPER COQUETDALE
Rhif yr elusen: 1157319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ANTHONY FARNDALE | Cadeirydd | 18 December 2013 |
|
|
||||
Christine Barbara Nicholson | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
SUSAN BOWMER | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
DAVID CAREY | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
MARGARET TASKER-BROWN | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Margaret Joan Pope | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Sordy | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Meron Marcyniuk | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH JEAN CRIPPS | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Rev JOHN RICHARD STOREY | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
LESLEY MARY COWE | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
FIONA COWLEY | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE KERRY | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
JOAN STOREY | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
SHARON LOUISE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|||||
GAIL JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
JEFFREY REYNALDS | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|||||
HELEN HILL HOLMES | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MRS JACKIE BICKMORE | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MARION FARNDALE BA | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
JULIA STOTT | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
CAROL LOUISE MILBURN | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.