Hanes ariannol LADY GARDEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £430.29k | £990.38k | £418.18k | £697.58k | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £273.96k | £673.59k | £462.19k | £670.46k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £131.88k | N/A | £226.12k | £165.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £471.46k | £1.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £858.50k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £312 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £326.12k | N/A | £550.65k | £614.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £347.46k | N/A | £119.81k | £473.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.20k | N/A | £1.25k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £425.72k | £580.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.