Hanes ariannol WYRE FOREST RIDERS RDA
Rhif yr elusen: 1155109
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2017 | 05/09/2018 | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.04k | £11.01k | £6.88k | £7.76k | £775 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88k | £7.11k | £6.21k | £3.98k | £709 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.