ymddiriedolwyr STEYNING AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1155125
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judie Dicson | Cadeirydd | 18 April 2023 |
|
|
||||
Pat May Wallace | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Leslie Elaine Cresswell | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Christine Smith | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Sallie Margaret Cooper | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Diana Couling | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
RICHARD GOODMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Sarah Joyce Warren | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Mhairi Downie Archibald | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.