Hanes ariannol BATH & WEST LOW CARBON COMMUNITY FUND CIO
Rhif yr elusen: 1156710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/04/2019 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.07k | £31.00k | £37.12k | £35.00k | £35.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.34k | £31.36k | £37.36k | £35.36k | £35.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.