Hanes ariannol KIPLIN HALL CIO
Rhif yr elusen: 1155907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £285.37k | £302.76k | £1.15m | £568.20k | £659.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £459.06k | £449.16k | £481.54k | £524.83k | £669.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.50k | N/A | £51.30k | £14.47k | £2.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £756.62k | £173.66k | £29.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £32.25k | £8.99k | £12.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £230.89k | £290.95k | £503.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £74.81k | £94.61k | £99.91k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £12.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £734.73k | £117.19k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £402.00k | £514.05k | £631.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £79.54k | £10.78k | £11.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £19.38k | £5.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £9.20k | £8.72k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £26.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.