Hanes ariannol THE SAMUEL FELDMAN NORTH EAST CORNER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1155355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/01/2019 | 09/01/2020 | 09/01/2021 | 09/01/2022 | 09/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.48k | £9.57k | £157 | £660 | £4.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.89k | £9.59k | £2.50k | £2.70k | £4.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.