ymddiriedolwyr Gerry Richardson Trust
Rhif yr elusen: 504413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Martin Wilson | Cadeirydd | 06 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Henry Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Angela Dorothy Butcher | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
John Michael Pickard | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Christine Anne Pickard | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Sarah Longden | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Claire-Louise van Deurs Goss | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Susannah Louise Clarke | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||
Gareth Tupman | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Christopher Michael Hardy | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|||||
JACQUELINE LONGDON BEM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JAMES GERALD WILLIAMSON FCMA CGMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.