Hanes ariannol HOME-START ST. HELENS LTD.
Rhif yr elusen: 1155988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.37k | £185.43k | £182.07k | £277.77k | £319.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.64k | £135.70k | £134.21k | £250.11k | £333.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.18k | £74.92k | £87.00k | £77.83k | £150.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.