Hanes ariannol THE ROAD SAFETY TRUST
Rhif yr elusen: 1156300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.16m | £71.71m | £64.22m | £76.08m | £88.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.84m | £71.19m | £62.68m | £75.66m | £88.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.26m | £5.86m | £5.22m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.14m | £71.67m | £64.20m | £76.08m | £88.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.14k | £36.93k | £22.79k | £5.47k | £63.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £946.44k | £1.27m | £558.66k | £1.90m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.89m | £69.93m | £62.12m | £73.77m | £86.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £101.73k | £78.64k | £65.04k | £52.24k | £80.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £621.15k | £932.47k | £276.11k | £1.58m | £1.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.